Hanes ariannol THE FERRY PROJECT

Rhif yr elusen: 1075389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.79m £1.42m £1.51m £2.08m £2.15m
Cyfanswm gwariant £1.36m £1.36m £1.54m £1.80m £2.16m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £217.61k £276.24k £243.09k £198.63k £592.85k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £168.62k N/A £268.70k £532.00k £99.60k
Incwm o roddion a chymynroddion £21.31k £230.70k £258.40k £315.06k £17.58k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £610.00k £116.06k £126.16k £75.18k £77.10k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.16m £1.07m £1.07m £1.68m £2.05m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £17 £9 £47.03k £12.95k £308
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.11m £1.15m £1.47m £1.79m £2.16m
Gwariant - Ar godi arian £251.42k £208.67k £69.42k £12.49k £2.16k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £54.01k £59.58k £48.56k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0