RAMBLERS HOLIDAYS CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes grants to charities which promote walking, protect public rights of way and those which provide opportunities for disadvantaged children and adults to enjoy, understand and appreciate the beauty of the countryside.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gerner
- Ireland
- Jersey
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 01 Mehefin 1998: Cofrestrwyd
- Ramble Worldwide Outdoor Trust (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Sissons | Cadeirydd | 28 April 2022 |
|
|||||
Peter Edgerton | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Dr Declan Michael Dwyer | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Hilary Cooper | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Michael Duxbury | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.25k | £90.12k | £92.19k | £91.80k | £99.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £170.66k | £265.94k | £29.85k | £27.46k | £63.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 09 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 09 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 18 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 05 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 05 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 16/06/2005 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13/10/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE, ENCOURAGE AND ASSIST IN: (1) THE PROVISION AND PROTECTION OF FOOTPATHS AND OTHER WAYS OVER WHICH THE PUBLIC HAVE A RIGHT OF WAY OR ACCESS ON FOOT. (2) THE PROTECTION AND ENHANCEMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF THE BEAUTY OF THE COUNTRYSIDE AND OTHER AREAS WHICH ARE PROVIDED FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY SUCH LAWFUL MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY ENCOURAGING THE PUBLIC TO PROVIDE AND PRESERVE PUBLIC ACCESS TO LAND ON FOOT. (3) THE PROVISION OF FACILITIES FOR AND THE ORGANISING OF WALKING AND OTHER OUTDOOR RECREATIONAL ACTIVITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE PERSONS FOR WHOM THE FACILITIES ARE INTENDED, NAMELY THE PUBLIC AT LARGE, AND IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE. (4) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUBJECTS RELATING TO ACCESS TO, AND THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF, THE COUNTRYSIDE, AND OF THE HEALTH BENEFITS OF OUTDOOR RECREATIONAL PURSUITS. THE TRUSTEES MAY FURTHER THE OBJECTS PARTICULARLY BY HELPING ALL PERSONS TO A GREATER KNOWLEDGE, LOVE AND CARE OF THE COUNTRYSIDE AND URBAN OPEN SPACES, AND BY ENCOURAGING PARTICIPATION IN WALKING.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Swan Close
Deighton
York
York
County (optional)
YO19 6HY
- Ffôn:
- 01904 720233
- E-bost:
- michaelduxbury@rhct.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window