ANGLO LATIN AMERICAN FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation, also known as ALAF, is a company limited by guarantee. Members are eleven Anglo Latin American friendship societies (e.g. Anglo Chilean Society, British Mexican Society etc.). ALAF's main function is the organisation of events at which the members raise funds for childrens' charities in Latin America.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 01 Hydref 1998: Cofrestrwyd
- ALAF (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard James Austen MBE | Cadeirydd | 21 March 2015 |
|
|||||
DAMARIS ALBARRAN | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|||||
Maria Teresa Nemes | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Fabiana Jaramillo | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|||||
Andres Monsalve | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|
||||
Jenny Froehlich | Ymddiriedolwr | 22 June 2012 |
|
|
||||
SOPHIE BELL | Ymddiriedolwr | 02 September 2011 |
|
|
||||
JEAN ELIZABETH PATERAS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.52k | £1.39k | £7.64k | £9.24k | £8.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.85k | £6.20k | £2.74k | £6.57k | £6.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12TH AUGUST 1998
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF POVERTY AND DISTRESS OF CHILDREN GENERALLY WITH SPECIAL REFERENCE TO THE COUNTRIES OF LATIN AMERICA AND 2. THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT THE COUNTRIES OF LATIN AMERICA, THEIR PEOPLE, GEOGRAPHY, HISTORY, LANGUAGE, INSTITUTIONS, CULTURE, MUSIC, FOLKLORE AND ALSO THE INTELLECTUAL, ARTISTIC AND ECONOMIC LIFE OF THOSE COUNTRIES.
Maes buddion
IN PRACTICE LATIN AMERICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WOODLAND HOUSE
ST. HELIER ROAD
SANDRIDGE
ST. ALBANS
AL4 9LQ
- Ffôn:
- 01727850599
- E-bost:
- damaris.albarran@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window