THE GOSPEL MAGAZINE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of the trust is the publication of the Gospel Magazine, which is believed to be the oldest religious periodical still being published. The bi-monthly magazine is non-denominational, seeking to present the Lord Jesus Christ as the only hope for a lost world, the only saviour of sinners; to edify the people of God; and to promote unity among believers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Rev EDWARD JOHN MALCOLM | Cadeirydd |
|
||||||||||||||
Robert John Hooper | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|||||||||||||
KEVIN MCGRANE | Ymddiriedolwr | 02 May 2014 |
|
|||||||||||||
John Dearing | Ymddiriedolwr | 02 May 2014 |
|
|
||||||||||||
PHILIP STUART LIEVESLEY | Ymddiriedolwr | 22 September 2013 |
|
|||||||||||||
James North | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.43k | £8.31k | £3.11k | £2.70k | £1.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.08k | £7.77k | £7.71k | £7.19k | £8.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 8 JANUARY 1906.
Gwrthrychau elusennol
TO EXPOUND, PROPAGATE, DEFEND AND DISSEMINATE THOSE REVEALED SCRIPTURE TRUTHS WHICH ARE THEOLOGICALLY AND POPULARLY KNOWN AS 'THE DOCTRINES OF GRACE' AS OPPOSED TO THE DOCTRINES AND PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ROME, OF ANGLICAN SACERDOTALISM,RATIONALISM,ARIANISM,UNITARIANISM OR SOCIANISM,PELAGIANISM AND ARMINIANISM AND WHILE MAINTAINING IN THE SAID MAGAZINE THE SAID 'DOCTRINES OF GRACE' TO EMPHASISE THEREIN THE EXPERIMENTAL AND PRACTICAL EFFECTS AND FRUIT OF A LIVING SPIRIT WROUGHT FAITH IN THE LORD JESUS CHRIST AND THE TRUSTEES SHALL GENERALLY ADMINISTER AND CONDUCT THE SAID MAGAZINE WITH A VIEW TO THE SPIRITUAL EDIFICATION OF GOD'S ELECT REDEEMED, QUICKENED AND CALLED PEOPLE SO THAT THE TRIUNE JEHOVAH MAY BE GLORIFIED.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 CHAPLINS
KIRBY CROSS
FRINTON-ON-SEA
CO13 0RU
- Ffôn:
- 01255679572
- E-bost:
- philip.lievesley@sky.com
- Gwefan:
-
gospelmagazine.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window