Hanes ariannol BROADENING CHOICES FOR OLDER PEOPLE

Rhif yr elusen: 1074954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.86m £7.66m £7.66m £7.72m £8.98m
Cyfanswm gwariant £7.60m £7.30m £7.51m £8.13m £8.79m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £3.25m £2.74m £3.81m £3.69m £4.19m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £433.37k £355.59k £71.38k £41.14k
Incwm o roddion a chymynroddion £62.67k £68.86k £32.67k £39.53k £34.28k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £14.33k £7.25k £113.53k £78.05k
Incwm - Weithgareddau elusennol £7.75m £7.54m £7.57m £7.51m £8.78m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £50.64k £41.51k £44.99k £51.89k £84.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £7.47m £7.26m £7.45m £8.11m £8.78m
Gwariant - Ar godi arian £19.16k £6.11k £5.76k £11.12k £9.18k
Gwariant - Llywodraethu £0 £68.82k £99.47k £80.39k £24.66k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £111.25k £30.93k £59.21k £0 £0