BROMLEY HOUSE LIBRARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity is:- 1. That of carrying on a subscription library 2. To preserve for the benefit of the public the building and gardens known as Bromley House.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 19 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Timothy Ware | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||||
Dr Erin Connelly | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||||
Michaela Butter | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||||
Julia Hodson | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||||
Catharine Arnold | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||||
ANDREW TUCKER | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||||
Martin Gorman | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||||
Paul Harrison | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||||
David Anthony Hoskins | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|||||||
MARTIN STOTT | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £494.04k | £364.45k | £316.48k | £323.07k | £348.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £310.10k | £292.30k | £389.83k | £339.73k | £297.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £54.04k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 AUGUST 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 29 MAY 1998 AND 30 NOVEMBER 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 OCT 2017 as amended on 16 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE DIFFUSION OF KNOWLEDGE AND THE PROVISION OF SUITABLE LITERATURE FOR THE PUBLIC PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY WITHIN THE CITY OF NOTTINGHAM AND THE SURROUNDING AREA BY ESTABLISHING AND MAINTAINING A LIBRARY TO PROMOTE THE STUDY AND KNOWLEDGE OF LITERATURE AND ALL ARTISTIC AND SCIENTIFIC SUBJECTS AND BY PROVIDING LIBRARY FACILITIES FOR REFERENCE AND RESEARCH FACILITIES TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE BUILDING AND GARDENS KNOWN AS BROMLEY HOUSE, BEING A PLACE OF HISTORIC AND ARCHITECTURAL INTEREST, VALUE AND BEAUTY
Maes buddion
CITY OF NOTTINGHAM AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BROMLEY HOUSE LIBRARY
Bromley House
Angel Row
Nottingham
NG1 6HL
- Ffôn:
- 01159473134
- E-bost:
- enquiries@bromleyhouse.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window