Hanes ariannol THE KING'S COLLEGE OF OUR LADY AND SAINT NICHOLAS IN CAMBRIDGE

Rhif yr elusen: 1139422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.31m £25.89m £43.50m £20.42m £21.29m
Cyfanswm gwariant £23.86m £23.39m £28.74m £24.96m £23.51m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.98m £8.43m £20.44m £5.86m £4.14m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.92m £436.52k £3.16m £4.19m £5.84m
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.88m £5.65m £7.69m £8.66m £9.44m
Incwm - Gwaddolion £1.23m £6.76m £16.15m £4.21m £3.28m
Incwm - Buddsoddiad £5.57m £4.56m £5.14m £5.79m £5.03m
Incwm - Arall £6.71m £6.81m £7.07m £115.11k £127.88k
Incwm - Cymynroddion £520.19k £72.26k £3.58m £401.67k £405.54k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £14.45m £12.84m £17.58m £18.16m £17.93m
Gwariant - Ar godi arian £3.47m £4.58m £4.97m £5.20m £5.49m
Gwariant - Llywodraethu £235.72k £204.37k £0 £387.98k £389.26k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.71m £1.50m £1.60m £1.74m £1.56m
Gwariant - Arall £5.95m £5.97m £6.19m £1.60m £80.55k