THE BORN FREE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Animal welfare and wildlife conservation and related education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,106,000
Roddion a chymynroddion | £5.69m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £297.00k | |
Buddsoddiadau | £74.00k | |
Arall | £45.00k |
Cyfanswm gwariant:
£6,066,000
Codi arian | £1.54m | |
Weithgareddau elusennol | £4.52m | |
Arall | £0 |
£309,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.54m | |
Gwariant elusennol | £4.52m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £40.00k |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.54m | |
Gwariant elusennol | £4.52m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £349.00k |
Pobl

138 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Burkina Faso
- Cambodia
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- De Affrica
- Ethiopia
- Ffrainc
- Fiet-nam
- Groeg
- Guinée
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gwlad Belg
- India
- Indonesia
- Malawi
- Mali
- Mosambic
- Niger
- Portiwgal
- Senegal
- Sri Lanka
- Tanzania
- Uganda
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Eidal
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 288802 CARE FOR THE WILD INTERNATIONAL
- 07 Awst 1998: Cofrestrwyd
- BORN FREE (Enw gwaith)
- THE BORN FREE FOUNDATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael John Reyner | Cadeirydd |
|
||||||||
Arabella Lack | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||||
Dr Amal-Lee Amin | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||||
Navindu Katugampola | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|||||||
Jess Ruben | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|
||||||
Sean Daniel Cassidy | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||||
Sharon Peake | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||||
Kate Stephenson | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
||||||
JENNY SEAGROVE | Ymddiriedolwr | 28 November 2011 |
|
|||||||
VIRGINIA MCKENNA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MICHAEL DRAKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.31m | £5.88m | £6.14m | £5.65m | £6.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.21m | £6.82m | £5.45m | £6.28m | £6.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £64.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.03m | £5.30m | £5.82m | £5.30m | £5.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £396.69k | £409.00k | £173.24k | £162.00k | £297.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £786.72k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £76.04k | £46.00k | £88.23k | £83.00k | £74.00k | |
|
Incwm - Arall | £20.31k | £117.00k | £62.47k | £106.00k | £45.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.86m | £2.30m | £2.58m | £2.55m | £2.08m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.61m | £4.60m | £3.99m | £4.90m | £4.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.60m | £1.74m | £1.45m | £1.39m | £1.54m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.32k | £69.00k | £74.86k | £91.00k | £80.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.14m | £1.06m | £885.09k | £927.66k | £703.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £31.09k | £23.00k | £24.30k | £22.00k | £19.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £483.00k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.68m | £1.13m | £1.14m | £1.26m | £1.15m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £3.61m | £3.41m | £4.11m | £3.15m | £3.09m | |
|
Cyfanswm asedau | £900.05k | £1.66m | £1.78m | £1.59m | £1.85m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £345.46k | £607.00k | £595.14k | £434.00k | £296.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 JUL 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 APR 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 SEP 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 SEP 2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 30 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PRESERVE AND CONSERVE ANIMAL SPECIES IN THEIR NATURAL HABITAT ON AN INTERNATIONAL BASIS AND TO UNDERTAKE ALL RELEVANT RESEARCH ACTIVITIES IN CONNECTION THEREWITH OR ANCILLARY THERETO, AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH, AND TO PROVIDE RELEVANT EDUCATIONAL MATERIALS AND EQUIPMENT AND OTHER SUPPORT TO COMMUNITIES IN AREAS WHERE PRESERVATION AND CONSERVATION ARE UNDERTAKEN; (B) TO PREVENT ALL TYPES OF CRUELTY AND ABUSE OF ANIMALS AND WILDLIFE PARTICULARLY IN ZOOS AND OTHER PLACES WHERE ANIMALS ARE KEPT IN CAPTIVITY. (C) TO EDUCATE THE PUBLIC AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF NATURAL HISTORY, ENVIRONMENTAL STUDIES, ECOLOGY AND RESOURCE CONSERVATION IN AN INDUSTRIAL, URBAN, RURAL, NATURAL AND MARINE ENVIRONMENTS; (D) TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS OF ANY SPECIES WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND (WHERE APPROPRIATE) ASSIST IN THE PROVISION OF IMPROVED FACILITIES FOR THE CARE OF ANIMALS IN CAPTIVITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Frazer House 2nd Floor
14 Carfax
Horsham
RH12 1ER
- Ffôn:
- 01403240170
- E-bost:
- info@bornfree.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window