Hanes ariannol THE SONNING COMMON MILLENNIUM GREEN TRUST

Rhif yr elusen: 1071050
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £399 £1.15k £40.24k £28.14k £381
Cyfanswm gwariant £491 £1.71k £30.01k £395 £3.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A