ymddiriedolwyr ABINGDON MUSIC FESTIVAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1072473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Fletcher-Campbell | Cadeirydd | 18 June 2014 |
|
|||||||||
Despina Nikolakis | Ymddiriedolwr | 15 September 2019 |
|
|
||||||||
Olga Meadows | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||||||
Suma Setty | Ymddiriedolwr | 11 September 2015 |
|
|
||||||||
Diana Mary Hinds | Ymddiriedolwr | 29 December 2013 |
|
|
||||||||
CAROLYN ANN KING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ROSEMARY JOSEPH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MALCOLM NIGEL PEARCE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.