Hanes ariannol NATIONAL SPACE CENTRE
Rhif yr elusen: 1078832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/12/2018 | 29/12/2019 | 27/12/2020 | 26/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.17m | £8.54m | £5.42m | £6.29m | £7.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.03m | £7.35m | £5.98m | £5.73m | £7.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.79k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £129.52k | N/A | £1.20m | £548.17k | £152.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £78 | £15.08k | £6.02k | £0 | £170.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.78m | £3.29m | £1.26m | £1.58m | £2.90m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.38m | £5.24m | £4.14m | £4.71m | £4.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £33.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £169.99k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.48m | £5.69m | £5.08m | £4.49m | £5.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.56m | £1.66m | £895.83k | £1.24m | £2.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.90k | £20.72k | £27.80k | £22.93k | £24.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £79 | £0 | £396 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.