THE STOWE SCHOOL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation's principal objective is to assist Stowe School in the provision of bursaries, scholarships and prizes for the pupils for the public benefit. Additionally it provides funds for the improvement of facilities offered by the School either by way of new buildings or improved sports and cultural facilities for the public benefit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£3,911,730
Roddion a chymynroddion | £3.01m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £898.45k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,471,760
Codi arian | £26.17k | |
Weithgareddau elusennol | £5.45m | |
Arall | £0 |
£1,922,285 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £26.17k | |
Gwariant elusennol | £5.45m |
Codi arian a Arall Gwariant | £26.17k | |
Gwariant elusennol | £5.45m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £362.26k |
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 10 Mai 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR S C CREEDY SMITH | Cadeirydd | 14 June 2012 |
|
|||||||||
Simon Jeffrey Cope | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||||||
Kathryn Matthews | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||||||
Elizabeth Saunders Watson | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||||||
NICHOLAS VERNEY BSc | Ymddiriedolwr | 11 April 2015 |
|
|
||||||||
PATRICK JOHN RICHARD STOPFORD BAOxon CFA | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|||||||||
CHRISTOPHER JOHN TATE BA MIMC | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Dr Anthony Wallersteiner MA, PHD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JONATHAN MICHAEL ARUNDELL BEWES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.05m | £1.44m | £1.60m | £2.13m | £3.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £561.73k | £647.21k | £2.32m | £1.26m | £5.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.30m | £2.86m | £2.90m | £3.32m | £3.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.56m | £1.68m | £1.62m | £1.59m | £702.46k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £304.37k | £257.10k | £309.58k | £402.24k | £898.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £883.41k | £0 | £85.00k | £10.12k | £132.28k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £495.64k | £570.66k | £2.23m | £1.15m | £5.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £66.09k | £76.56k | £91.78k | £103.50k | £26.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.12k | £6.30k | £7.80k | £8.64k | £9.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £481.98k | £554.12k | £2.21m | £1.13m | £5.42m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £66.09k | £76.56k | £91.78k | £103.50k | £26.17k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £22.68m | £26.33m | £26.34m | £28.40m | £28.85m | |
|
Cyfanswm asedau | £112.66k | £649.56k | £672.73k | £1.14m | £1.06m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £12.69k | £14.70k | £18.49k | £17.30k | £19.82k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28 JUL 1998 AS AMENDED ON 05 NOV 1999 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 03 DEC 2021 AS AMENDED ON 02 DEC 2022
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS NET INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ALL OR ANY OF THE FOLLOWING WAYS: (A) THE PROVISION OF EDUCATIONAL RESOURCES AND FACILITIES AT STOWE SCHOOL OR ANY OTHER SCHOOL WITHIN THE STOWE GROUP OF SCHOOLS; (B) THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS, EXHIBITIONS, BURSARIES, GRANTS, LOANS AND OTHER FINANCIAL ASSISTANCE TO PUPILS AND PROSPECTIVE PUPILS OF STOWE SCHOOL OR ANY OTHER SCHOOL WITHIN THE STOWE GROUP OF SCHOOLS UPON SUCH TERMS AND SUBJECT TO SUCH RESTRICTIONS OR CONDITIONS AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT; (C) THE PROVISION OF RESOURCES AND FACILITIES FOR THE SOCIAL WELFARE OF PUPILS AT STOWE SCHOOL OR ANY OTHER SCHOOL WITHIN THE STOWE GROUP OF SCHOOLS, INCLUDING RECREATION AND OTHER LEISURE TIME ACTIVITIES, WHICH WILL ASSIST IN THE DEVELOPMENT OF THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES; (D) THE PROVISION OF ANY OTHER FINANCIAL SUPPORT FOR OR ASSISTANCE TO STOWE SCHOOL OR ANY OTHER SCHOOL WITHIN THE STOWE GROUP OF SCHOOLS AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT. PROVIDED THAT FOR THE PURPOSES OF THESE OBJECTS THE REFERENCE TO THE STOWE GROUP OF SCHOOLS SHALL BE TAKEN ONLY TO INCLUDE THOSE SCHOOLS WHICH ARE OWNED AND RUN BY THE REGISTERED CHARITY STOWE SCHOOL LIMITED AND WHICH ARE BASED IN THE UK
Maes buddion
NOT DEFINED (IN PRACTICE STOWE)
Elusennau cysylltiedig
- 10 Mai 2002 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stowe School
Stowe
BUCKINGHAM
MK18 5EH
- Ffôn:
- 01280818222
- E-bost:
- schooladministrator@stowe.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window