ymddiriedolwyr CRAI DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1071302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Malpas | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Rachel Mote | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Debbie Williams | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Cerys Sage | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Alan Edward Britt | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Maria Caroline Pitten | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Richard Terrell | Ymddiriedolwr | 31 December 2015 |
|
|||||
MR TERRY PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.