DOWNING COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO FURTHER PUBLIC GOOD BY PROMOTING LEARNING, STUDY AND TEACHING IN A COMMUNITY OF SCHOLARS IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£17,258,997
Roddion a chymynroddion | £2.73m | |
Weithgareddau elusennol | £11.74m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.61m | |
Buddsoddiadau | £1.19m | |
Arall | £42 |
Cyfanswm gwariant:
£18,219,353
Codi arian | £1.88m | |
Weithgareddau elusennol | £16.34m | |
Arall | £0 |
£3,989,812 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £239,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.88m | |
Gwariant elusennol | £16.34m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.88m | |
Gwariant elusennol | £16.34m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.03m |
Pobl

220 Gweithwyr
54 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 7 |
£70k i £80k | 4 |
£110k i £120k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2020: Cofrestrwyd
- DOWNING COLLEGE CAMBRIDGE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
54 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROF GRAHAM JOHN VIRGO | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Charlotte Christiane Hammer | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Dr Maria Elena Martinez-Acacio Alonso | Ymddiriedolwr | 31 January 2025 |
|
|
||||
Simon Brockington Dr | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Dr YANG LI | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
PROFESSOR ALISON DEIRDRE JANE SCADDEN | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
PROFESSOR EMMA FRANCIS INGLIS LEES | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
DR DINO KADICH | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
Giulia Maltagliati | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Juliana Santos de Carvalho | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||
Dr STEFANIA FIORENTINO | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|||||
DR RACHEL COOMBES | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
DR REBECCA FREUND | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Dr ALICE SOWTON | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Dr Bonnie Claire Lander Johnson | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Professor Helen Jane Scott | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Maria Vera Morales | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dmitrij Szamozvancev | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Francesco Muschitiello | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Robert Todd Beardwell | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Dr John William Roger Morgan | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Richard Justin Davies | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Michael Ashby | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
William Andrew Day | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Dr Neda Farahi | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Dr Frisbee Sheffield | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
PROF JOSEPH WEBSTER | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Joanne Finnie Jones | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|
||||
Prof ZOE KOURTZI | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
PROF NICK RAWLINSON | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Dr Michael Crisp | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Dr EWAN JONES | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Dr BRENDAN PLANT | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
PROF MONICA MORENO FIGUEROA | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
DR SARAH KENNEDY | Ymddiriedolwr | 04 October 2013 |
|
|
||||
Dr KAMRAN YUNUS | Ymddiriedolwr | 14 February 2013 |
|
|
||||
Dr TIM BURTON | Ymddiriedolwr | 12 April 2011 |
|
|
||||
PROF CHRISTOPHER ALLIM HANIFF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr BRIGITTE STEGER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Prof GUY BARNETT WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF MICHAEL TREVOR BRAVO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF IAN GARETH ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF WILLIAM O'NEILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF AMY LOUISE MILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MARTA MORGADO CORREIA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF DAVID JOHN WALES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DAVID ROBERT PRATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THE REVD DR KEITH EYEONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Prof Nicholas Coleman | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JIE LI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr NATALIA MORA-SITJA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor ROBERT HARLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF ZOE HELEN BARBER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr SOPHIA DEMOULINI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.20m | £10.24m | £12.77m | £14.43m | £16.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.70m | £12.37m | £15.62m | £17.95m | £18.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £239.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.99m | £3.00m | £3.29m | £2.47m | £2.73m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.26m | £6.94k | £835.48k | £1.59m | £1.61m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.92m | £7.08m | £8.78m | £10.12m | £11.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £881.30k | £668.26k | £1.29m | £832.91k | £1.10m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £913.10k | £825.93k | £1.15m | £1.09m | £1.19m | |
|
Incwm - Arall | £95 | £1.36k | £96 | £0 | £42 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.60m | £1.15m | £232.90k | £191.61k | £744.31k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.87m | £10.59m | £14.19m | £16.66m | £16.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.83m | £1.78m | £1.43m | £1.29m | £1.88m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £93.29k | £139.31k | £105.50k | £60.60k | £84.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £51.50k | £90.27k | £113.90k | £0 | £59.18k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £160.29m | £176.08m | £180.51m | £181.40m | £198.49m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £65.99m | £79.76m | £78.30m | £79.26m | £81.91m | |
|
Cyfanswm asedau | £11.99m | £5.20m | £3.56m | £3.56m | £2.36m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.58m | -£1.81m | -£1.94m | -£1.80m | -£536.05k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £33.62m | £33.63m | £33.95m | £38.44m | £39.16m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 11 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 11 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER OF 22 SEPTEMBER 1800 AND STATUTES LAST AMENDED 9 MAY 2006 AS AMENDED ON 11 MAR 2020
Gwrthrychau elusennol
ONE PERPETUAL COLLEGE FOR STUDENTS IN LAW, PHYSIC, AND OTHER USEFUL ARTS AND LEARNING.
Maes buddion
CAMBRIDGESHIRE
Elusennau cysylltiedig
- 19 Mehefin 2020 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Master's Lodge
Downing College
Cambridge
CB2 1DQ
- Ffôn:
- 01223 334800
- E-bost:
- college-office@dow.cam.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window