Hanes ariannol CLORE TIKVA SCHOOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1073942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £189.26k £164.96k £95.23k £138.18k £178.79k
Cyfanswm gwariant £226.45k £277.50k £168.72k £170.33k £246.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A