Strategic Council

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes Religious activities Community and charitable Support Media Outreach activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Ebrill 1999: Cofrestrwyd
- 09 Hydref 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 26 Hydref 2011: Re-registered
- International Ministerial Alliance of Churches (Enw gwaith)
- Kingdom Life Prophetic Ministries (Enw gwaith)
- CHRIST ALIVE PROPHETIC MINISTRIES (Enw blaenorol)
- CHRIST LIFE WORSHIP CENTRE (Enw blaenorol)
- KINGDOM LIFE PROPHETIC MINISTRIES (Enw blaenorol)
- SAVEWAY CHRISTIAN MINISTRIES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Sarah Omorogbe | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|||||
Rev JAMES LARBI | Ymddiriedolwr | 27 October 2011 |
|
|||||
BISHOP JOEL OLUWAFEMI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.40k | £3.40k | £3.80k | £4.00k | £1.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.60k | £4.60k | £4.50k | £3.94k | £2.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Mawrth 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Mawrth 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 25TH MARCH 1999 AS AMENDED 28 NOVEMBER 2004 AND 5 DECEMBER 2004. as amended on 20 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE ARTICLES OF FAITH DECLARED IN CLAUSE E AND IN SO DOING TO TEACH, PREACH AND PROPAGATE THE TOTAL UNADULTERATED AND UNALLOYED GOSPEL OF OUR LORD JESUS CHRIST BOTH WITHIN AND OUTSIDE THE UNITED KINGDOM I:E EUROPE AND ANYWHERE AN OPPORTUNITY PRESENTS ITSELF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Kimpton Road
LONDON
SE5 7EA
- Ffôn:
- 07402741263
- E-bost:
- strategiccouncil21@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window