Ymddiriedolwyr CAMBERLEY YOUTH FOR CHRIST
Rhif yr elusen: 1076760

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naomi Waite | Cadeirydd | 04 March 2023 |
|
|
||||
Oliver Deeks | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|
||||
Rev Sean Beagley | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
James Michael Rust | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|||||
Christopher Edwards | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Angela Wilson | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Katie Edwards | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Rev Graham Wright | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Esther Westwood | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Dr MIKE CLARKE | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.