Hanes ariannol Sound Church
Rhif yr elusen: 1072196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £914.72k | £560.43k | £769.44k | £791.88k | £893.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £672.78k | £498.13k | £627.18k | £747.84k | £880.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.73k | £17.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £887.19k | £499.74k | £677.15k | £706.35k | £807.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.57k | £30.00k | £30.00k | £30.00k | £30.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £22.22k | £24.91k | £45.21k | £54.04k | £55.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.24k | £48 | £3 | £11 | £178 | |
|
Incwm - Arall | £501 | £5.73k | £17.08k | £1.48k | £546 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £672.78k | £497.43k | £623.07k | £747.84k | £880.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £4.11k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £71.92k | £46.32k | £44.94k | £46.90k | £48.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £109.42k | £65.38k | £35.81k | £31.31k | £55.80k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £694 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.