THE WILTSHIRE BOBBY VAN TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Wiltshire Bobby Van Trust provides a free home security and safety service for elderly, vulnerable and disadvantaged people in Swindon and Wiltshire. We supply and fit all locks and fittings necessary to secure the property. We carry out a full risk assessment and advise the client on best practice regarding personal and property security. We also support victims of domestic abuse.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swindon
- Wiltshire
Llywodraethu
- 12 Mehefin 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1153790 THE WILTSHIRE BOBBY VAN TRUST
- 30 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
- 12 Mehefin 2014: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £256.15k | £262.68k | £205.70k | £219.57k | £190.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £231.69k | £212.68k | £231.81k | £234.02k | £206.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 29 Gorffennaf 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 29 Gorffennaf 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 29 Hydref 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 29 Hydref 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 26 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 26 Ionawr 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 8 OCTOBER 1998 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 30 NOVEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE PROTECTION OF PEOPLE AND PROPERTY THE PREVENTION OF CRIMINAL ACTS AND THE REDUCTION OF THE FEAR OF CRIME IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF HOME SECURITY FOR ELDERLY AND VULNERABLE VICTIMS OF BURGLARY.
Maes buddion
WILTSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window