Hanes ariannol INTERCONTINENTAL CHURCH SOCIETY
Rhif yr elusen: 1072584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £630.35k | £491.48k | £497.65k | £392.59k | £571.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £739.41k | £610.13k | £581.19k | £589.73k | £610.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £546.82k | N/A | N/A | N/A | £487.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.74k | N/A | N/A | N/A | £732 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.29k | N/A | N/A | N/A | £11.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £63.78k | N/A | N/A | N/A | £65.91k | |
|
Incwm - Arall | £723 | N/A | N/A | N/A | £4.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £103.58k | N/A | N/A | N/A | £103.08k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £667.97k | N/A | N/A | N/A | £608.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.44k | N/A | N/A | N/A | £1.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.00k | N/A | N/A | N/A | £12.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £18.33k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.84k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.