ymddiriedolwyr CAMPAIGN FOR THE ARTS
Rhif yr elusen: 1079313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Jonathan Haynes | Cadeirydd | 01 August 2022 |
|
|
||||||||||||||
David Philip Edwards | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||||||||||||
Savannah Ruby Stanislaus | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||||||||||||
Professor Lynda Daryll Nead | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||||||||||||
Estelle van Warmelo | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||||||||||||
Rosanna Amy Luff | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
|
||||||||||||||
Samuel Alexander Joseph West | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|
||||||||||||||
Peter Serge Manning | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|
||||||||||||||
Sir Stephen Waley-Cohen Bt | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.