Hanes ariannol HASLINGDEN COMMUNITY LINK
Rhif yr elusen: 1075926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £681.44k | £621.57k | £645.30k | £565.78k | £659.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £703.95k | £652.42k | £653.55k | £676.87k | £724.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £130.94k | £21.07k | £16.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £310 | £33.40k | £7.48k | £1.12k | £5.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £542.69k | £474.81k | £366.12k | £524.98k | £578.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £138.21k | £113.00k | £271.62k | £39.66k | £73.81k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £231 | £365 | £77 | £24 | £769 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £703.95k | £652.42k | £653.55k | £676.87k | £724.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.87k | £5.04k | £5.85k | £6.19k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.