THE PHILADELPHIA TRUST IN EASTERN EUROPE

Rhif yr elusen: 1076936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The furtherance of the message of Gods Grace throughout Central and Eastern Europe. To support Christians throughout the same region through visitation and service as they require. To run and assist others in running camps for Christians and non Christians. To support the work of a number of churches who are based in Hungary, Czechia, Romania, Ukraine and Poland.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £183,445
Cyfanswm gwariant: £173,095

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerdydd
  • Gwlad Pwyl
  • Hwngari
  • Moldofa
  • Rwmania
  • Slofacia
  • Ukrain
  • Y Weriniaeth Tsiec

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Awst 1999: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • THE PHILADELPHIA TRUST (Enw gwaith)
  • TEH PHILADELPHIA TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kevin Baldwin Ymddiriedolwr 24 March 2023
Dim ar gofnod
Zackery Whitehouse Ymddiriedolwr 24 March 2023
Dim ar gofnod
Frances Mary Orr Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
Bryan Richard Jenkins Ymddiriedolwr 10 June 2017
Dim ar gofnod
Abe Samuel Ymddiriedolwr 10 June 2017
Friends of Vellore UK
Derbyniwyd: Ar amser
DEREK FORD Ymddiriedolwr 01 January 1993
CHRISTIAN MISSIONS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTIAN MISSIONS CHARITABLE TRUST UK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Paul Thomas Ymddiriedolwr 01 January 1993
REFLECT COMMUNITY CHURCH
LLANDAFF NORTH GOSPEL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
ROGER JOHN BRIND OBE Ymddiriedolwr 01 January 1993
LLANDAFF NORTH GOSPEL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
MARK BARTLETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £32.91k £39.45k £23.60k £338.66k £183.45k
Cyfanswm gwariant £29.18k £35.18k £21.34k £339.97k £173.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 15 Rhagfyr 2023 45 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 15 Rhagfyr 2023 45 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
13 CLOS ENFYS
CAERPHILLY
CF83 1SB
Ffôn:
02920885142