ALZHEIMER'S FOUNDATION FOR RESEARCH INTO ALZHEIMER'S DISEASE.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PRINCIPAL ACTIVITY OF THE FOUNDATION IS TO PROMOTE RESEARCH LEADING TO A CURE FOR ALZHEIMER'S DISEASE AND TO PUBLISH THE RESULTS OF SUCH RESEARCH. THE CHARITY MEETS ITS AIMS AND OBJECTIVES BY PROVIDING GRANTS TO ORGANSIATIONS THAT FUND AND PROMOTE RESEARCH.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Mai 1999: Cofrestrwyd
- ALZHEIMER'S DISEASE RESEARCH FUND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON MORRIS | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|||||
Andrew Patrick Lynch | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|||||
Alex Hyde-Smith | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.74k | £391.69k | £32.52k | £108.36k | £309.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.65k | £44.77k | £126.09k | £116.24k | £267.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 23RD OCTOBER 1998, SPECIAL RESOLUTION DATED ON THE 21ST APRIL 1999. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 MAR 2003 as amended on 12 Mar 2025 as amended on 12 Mar 2025 as amended on 12 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
2.1 The Charity's objects (“The Objects”) are (a) The promotion of research leading to the cure for Alzheimer's disease and other dementias and the publication of the useful results of such research. (b) The education of the public concerning the early detection, treatment and control of Alzheimer's disease and other dementias and the promotion of improved care for patients suffering from Alzheimer's disease and other dementias. (c) The promotion of such charitable objects concerned with medical research and therapeutic or palliative care as the Trustees shall, in their absolute discretion, determine.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Alzheimers Society
43-44 Crutched Friars
LONDON
EC3N 2AE
- Ffôn:
- 02074235136
- E-bost:
- governance@alzheimers.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window