Hanes ariannol THE JOHN POUNDS OF PORTSMOUTH HERITAGE APPEAL
Rhif yr elusen: 1074479
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.03k | £2.29k | £1.88k | £1.08k | £344 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.78k | £4.74k | £874 | £1.03k | £625 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.