Hanes ariannol ASPIRE ( ASSOCIATION FOR SPINAL INJURY RESEARCH REHABILITATION AND REINTEGRATION )
Rhif yr elusen: 1075317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.26m | £3.62m | £3.40m | £3.43m | £3.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.12m | £3.79m | £2.86m | £3.47m | £3.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £462.00k | £432.00k | £1.43m | £756.00k | £1.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £950.00k | £787.00k | £415.00k | £1.09m | £866.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.85m | £2.15m | £853.00k | £1.49m | £1.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £249.00k | £701.00k | £100.00k | £100.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £63.45k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.32m | £3.10m | £2.58m | £2.99m | £3.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £796.00k | £681.00k | £277.00k | £479.00k | £546.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.00k | £15.00k | £23.00k | £0 | £36.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £139.00k | £0 | £99.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.