ymddiriedolwyr ASPIRE ( ASSOCIATION FOR SPINAL INJURY RESEARCH REHABILITATION AND REINTEGRATION )
Rhif yr elusen: 1075317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Baptiste Wautier | Cadeirydd | 03 October 2023 |
|
|
||||
Dr Pradeep Thumbikat | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|||||
Rebecca Wilmot | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Stephen Gardiner | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Jennifer Laura Sacks | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Nicholas Flanagan | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Hamisha Mehta | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Andrew Richard Chaplin | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.