Hanes ariannol SEDBERGH SCHOOL

Rhif yr elusen: 1080672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.90m £17.88m £21.95m £25.45m £26.95m
Cyfanswm gwariant £18.30m £18.73m £21.45m £24.55m £26.34m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.03m £555.17k £18.65k £16.61k £16.82k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.50m £1.12m £533.00k £1.20m £1.03m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £630.00k £897.00k £1.40m £2.10m £1.84m
Incwm - Weithgareddau elusennol £15.68m £15.80m £19.96m £21.90m £23.65m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £53.00k £33.00k £41.00k £233.00k £387.00k
Incwm - Arall £31.00k £33.00k £18.00k £16.00k £46.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £200.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £17.22m £17.65m £19.93m £22.45m £24.33m
Gwariant - Ar godi arian £1.08m £1.08m £1.52m £2.10m £2.01m
Gwariant - Llywodraethu £18.00k £13.00k £26.00k £19.00k £16.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £22.00k £23.00k £24.00k £231
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0