THE GATEWAY (WARRINGTON) LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Gateway is home to and provides a central focus for a number of local voluntary, community and statutory organisations and services to come and work together to help people in the local community. The Gateway is the ideal venue for hosting meetings, conferences, training events, photographic displays, art exhibitions and cultural events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Warrington
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2000: Cofrestrwyd
- THE GATEWAY (Enw gwaith)
- WARRINGTON COMMUNITY RESOURCE CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVEN PAUL CULLEN | Cadeirydd |
|
||||||
Thomas Michael Jennings | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
David Anthony Cummins | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
MRS PIP HORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £175.17k | £248.41k | £243.41k | £250.12k | £277.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £205.74k | £181.31k | £248.32k | £273.52k | £308.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £4.09k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 21 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 21 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMO AND ARTS OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 JUNE 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 11 JANUARY 2000 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION UPON CHANGE OF NAME DATED 27 APRIL 2005
Gwrthrychau elusennol
ARE TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Gateway
85 Sankey Street
Warrington
WA1 1SR
- Ffôn:
- 01925246801
- E-bost:
- lynneb@thegateway.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window