TRAUMA CARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Trauma CareÔÇÖ is a registered charity whose principal remit is 2 deliver education & training across the whole spectrum of injuries. Trauma is the most common cause of death in patients in the first 4 decades of life. For each death there are 2-3 people with significant permanent injuries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 04 Ionawr 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Laura Cottey | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Prof Timothy Coats | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Teresa Griffiths | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|||||
Michael Willis | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Jane Tovey | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Claire Burnell | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Carl LEDBURY | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|||||
Ian Greaves | Ymddiriedolwr | 12 November 1998 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.82k | £46.62k | £156.23k | £286.32k | £335.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.40k | £31.54k | £139.51k | £268.31k | £398.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ebrill 2022 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ebrill 2022 | 78 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 6 OCTOBER 1999
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE STUDY AND PRACTICE OF TRAUMA CARE. 2) TO PROVIDE TREATMENT CARE AND ASSISTANCE TO ALL THOSE WHO REQUIRE MEDICAL TREATMENT. 3) TO CARRY OUT RESEARCH INTO ALL AREAS OF TRAUMA HEALTHCARE AND TRADITIONAL MEDICAL SYSTEMS AND REMEDIES THROUGHOUT THE WORLD AND MATTERS DIRECTLY OR INDIRECTLY RELATED THERE TO AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Group First Ltd
Suite 109
12A Mead Way
Padiham
BURNLEY
Lancashi
- Ffôn:
- 01254943158
- E-bost:
- admin@traumacare.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window