Hanes ariannol DAUNTSEY VALE GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1073615
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £968 £1.13k £1.76k £1.61k £1.85k
Cyfanswm gwariant £2.41k £520 £2.94k £1.09k £1.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A