BENN PARTNERSHIP CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Benn Partnership Centre's mission is to educate and enable the community in Rugby by providing a multi-cultural environment where people can meet, learn, participate and develop together. Towards this end, the Centre hosts various activities around accredited and non-accredited learning, nursery, after-school club and holiday clubs for children and helps build capacity of various clubs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
71 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 21 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Frank Steadman | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||||||||
Simon George Clifford Towers | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||||||||
Deborah Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||||||||
Jaswinder Kaer Sanghera | Ymddiriedolwr | 20 February 2015 |
|
|
||||||||||
SONIA JOHNS | Ymddiriedolwr | 13 January 2013 |
|
|
||||||||||
KULDIP SINGH RANU | Ymddiriedolwr | 13 January 2013 |
|
|
||||||||||
Joyce Woodings | Ymddiriedolwr | 30 December 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.82k | £163.87k | £139.55k | £118.99k | £98.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.32k | £110.02k | £110.02k | £108.63k | £121.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.50k | £94.76k | £23.50k | £37.50k | £7.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Mai 2021 | 117 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Mai 2021 | 117 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 DECEMBER 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 5 SEPTEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE BENN WARD AND ITS IMMEDIATE LOCALITY BY THE RELIEF OF PERSONS IN CONDITION OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS, IN PARTICULAR THE YOUNG, THE ELDERLY AND THE DISABLED, BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, ADVICE, TRAINING AND SUPPORT. TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTS OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. (B) TO RELIEVE POOR PERSONS RESIDING IN THE AREA OF BENEFIT BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION FOR THEM OF ADVICE AND SERVICES IN LEGAL, HOUSING, FINANCIAL AND RELATED MATTERS WHICH WOULD NOT OTHERWISE BE AVAILABLE TO THEM THROUGH LACK OF MEANS
Maes buddion
BENN WARD AND ITS IMMEDIATE LOCALITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RAILWAY TERRACE
RUGBY
WARWICKSHIRE
CV21 3HR
- Ffôn:
- 01788533033
- E-bost:
- info@bennpartnership.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window