HANDICAP INTERNATIONAL UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Humanity Inclusion UK (HI UK) is the operating name of Handicap International UK. Humanity & Inclusion is an independent aid organisation working alongside disabled and vulnerable people in around 60 countries affected by poverty, conflict and disaster. Our vision is a world of solidarity and inclusion, enriched by our differences, where everyone can live in dignity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£8,055,909
Roddion a chymynroddion | £2.05m | |
Weithgareddau elusennol | £5.76m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £243.79k |
Cyfanswm gwariant:
£8,055,909
Codi arian | £904.41k | |
Weithgareddau elusennol | £7.15m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £322,945 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £904.41k | |
Gwariant elusennol | £7.15m |
Pobl

25 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Affganistan
- Bangladesh
- Burkina Faso
- Colombia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Gweriniaeth De Swdan
- Iorddonen
- Libanus
- Libia
- Madagasgar
- Moroco
- Nepal
- Pakistan
- Periw
- Philipinas
- Senegal
- Sri Lanka
- Syria
- Tchad
- Tiriogaethau Palesteina
- Togo
- Uganda
- Ukrain
- Yemen
- Yr Aifft
Llywodraethu
- 22 Medi 2000: Cofrestrwyd
- HI UK (Enw gwaith)
- HUMANITY & INCLUSION UK (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chloe Marshall | Cadeirydd | 28 February 2025 |
|
|||||
Peter Burdin | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|||||
Stephanie Milano | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Oliver Thorn | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Nicola Peckett | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Ayse Guel Suevari-Wicks | Ymddiriedolwr | 27 May 2020 |
|
|
||||
Nana Obuo Raphael | Ymddiriedolwr | 27 May 2020 |
|
|
||||
Thomas Charles Morrow | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
||||
Vhernie Manickavasagar | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.79m | £17.13m | £10.34m | £9.94m | £8.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.79m | £17.13m | £10.34m | £9.94m | £8.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.33m | £7.89m | £2.43m | £1.07m | £322.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.04m | £1.88m | £1.85m | £2.33m | £2.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.74m | £15.25m | £8.39m | £7.44m | £5.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £101.65k | £175.33k | £243.79k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £166.67k | £3.33k | £132.86k | £141.11k | £121.88k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.96m | £16.26m | £9.57m | £8.99m | £7.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £822.28k | £872.69k | £771.16k | £953.21k | £904.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.09k | £72.84k | £57.27k | £56.83k | £60.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £77.44k | £61.21k | £51.83k | £35.80k | £33.56k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £5.93m | £7.76m | £6.51m | £5.04m | £2.77m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.73m | £7.54m | £6.28m | £4.80m | £2.52m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/06/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07/11/2013 as amended on 21 Nov 2019 as amended on 21 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
A) TO RELIEVE AND ASSIST PEOPLE IN CHARITABLE NEED IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN SITUATIONS OF DEPRIVATION OR DISABILITY AND IMPROVE THE LIVING CONDITIONS OF THOSE IN NEED IRRESPECTIVE OF THE NATURE OR CAUSE AND IRRESPECTIVE OF RELIGIOUS, ETHNIC OR POLITICAL ORIGIN OF BENEFICIARIES, BOTH NATIONALLY AND GLOBALLY. B) TO PRESERVE LIFE AND PROMOTE THE HEALTH AND WELFARE OF THOSE IN NEED IN PARTICULAR TO THOSE WHO ARE VICTIMS OF WAR, NATUAL DISASTER OR OTHER KINDS OF DISASTER. C)TO UNDERTAKE ANY OTHER CHARITABLE ACTIVITY.
Maes buddion
NATIONALLY AND GLOBALLY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Romero House
55 Westminster Bridge Road
LONDON
SE1 7JB
- Ffôn:
- 08707743737
- E-bost:
- Info.Uk@hi.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window