MANCHESTER CARERS CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the relief of sick, elderly and disabled persons in the Manchester area by the provision of facilities to relieve the stresses experienced by their carers. To provide a range of high quality information, advice, emotional and practical support services for carers including access to respite care, breaks, training and learning opportunities, peer support and social activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £100,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 08 Ebrill 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE STOPFORTH | Cadeirydd | 15 January 2013 |
|
|
||||||||
RUCKSANA MAHMOOD | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||||||
ANTHONY RICHARD KIRVEN | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||||||
CATHERINE ANNE HEANEY | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||||
Rev WINIFRED AUDRIA CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||||
Lisa Dawn Ellan Fowles | Ymddiriedolwr | 22 May 2020 |
|
|
||||||||
Canon Dr Addy Lazz-Onyenobi | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|||||||||
Colin Thompson | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||||||
DAVID PRIOR | Ymddiriedolwr | 27 July 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £231.25k | £352.67k | £246.87k | £229.90k | £166.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.85k | £279.74k | £283.77k | £207.80k | £227.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £163.49k | £221.78k | £222.80k | £157.29k | £100.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 MARCH 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 25 OCTOBER 2001 AND 21 MARCH 2007
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF SICK, ELDERLY AND DISABLED PERSONS IN THE MANCHESTER AREA BY THE PROVISION OF FACILITIES TO RELIEVE THE STRESSES EXPERIENCED BY THEIR CARERS; AND TO PROVIDE THEIR CARERS WITH INFORMATION, SUPPORT AND A WIDE RANGE OF SERVICES APPROPRIATE TO THEIR NEEDS.
Maes buddion
MANCHESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MANCHESTER CARERS CENTRE
BRIDGE 5 MILL
22a BESWICK STREET
MANCHESTER
M4 7HR
- Ffôn:
- 01612727270
- E-bost:
- admin@manchestercarers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window