THE CHARLES DARWIN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the real understanding of the natural world and to ensure that the diversity of life on earth survives. The Charles Darwin Trust uses the intellectual and cultural heritage of Darwin, through his approach to science and his work at Down House and in the immediate countryside, to inspire a deeper understanding of the natural world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sarah Catherine Darwin | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||||||
Dr CLAIRE YVONNE BARLOW | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|||||||||
Professor James Costa | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||||||
Emma Newall | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||||||
KAREN GOLDIE-MORRISON | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||||||
Revd Professor Michael Jonathan Reiss | Ymddiriedolwr | 20 September 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £225.41k | £128.18k | £13 | £481 | £2.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £157.95k | £164.09k | £6.01k | £4.12k | £6.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM OF ARTICLES AND ASSOCIATION INCORPORATED 13 JANUARY 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE IN RELATION TO: (I) THE LIFE AND WORK OF CHARLES DARWIN, AND (II) THE DEVELOPMENT AND UNDERSTANDING OF NATURAL HISTORY AND THE LIFE SCIENCES WITH PARTICULAR REFERENCE TO DARWIN'S HOME AT DOWN HOUSE AND TO ANY ASSOCIATED INSTITUTIONS IN THE VILLAGE OF DOWNE IN KENT; (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE RELIEF OF POVERTY AND SUCH OTHER PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Knox Cropper Chartered Accountants
65 Leadenhall Street 5th floor
London
EC3A 2AD
- Ffôn:
- 07767691972
- E-bost:
- info@charlesdarwintrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window