Ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF BRITISH NEUROLOGISTS
Rhif yr elusen: 1077893

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Neil Patrick Robertson | Cadeirydd | 10 May 2018 |
|
|
||||
Anthony Curl | Ymddiriedolwr | 09 May 2025 |
|
|
||||
Laura Evans | Ymddiriedolwr | 09 May 2025 |
|
|
||||
Dr Sean Slaght | Ymddiriedolwr | 09 May 2025 |
|
|
||||
Professor Ruth Dobson | Ymddiriedolwr | 09 May 2025 |
|
|
||||
Dr Helen Grote | Ymddiriedolwr | 09 May 2025 |
|
|
||||
Dr Aisling Carr | Ymddiriedolwr | 09 May 2025 |
|
|
||||
Simon Croall | Ymddiriedolwr | 09 May 2025 |
|
|
||||
Dr Krista Farrell | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Dr Ann Johnston | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Dr Sofia Helena Eriksson | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Dr Arani Nitkunan | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Dr Gillian Elizabeth Stewart | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Professor Michael Peter Lunn | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Dr Timothy David Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Jeremy Harry Rees | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Dr Anjum Taban Misbahuddin | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|||||
Dr Matthew Steven Jones | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Richard Davenport | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Dr Biba Rhiannon Stanton | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.