Hanes ariannol CATALYST SUPPORT

Rhif yr elusen: 1075892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.02m £3.71m £4.14m £4.18m £4.85m
Cyfanswm gwariant £3.17m £3.52m £3.91m £4.03m £4.91m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £2.35m £2.97m £3.55m £3.53m £4.09m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £195.64k £182.91k £105.59k £146.93k £151.41k
Incwm o roddion a chymynroddion £13.04k £17.11k £14.67k £31.57k £96.58k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £442.52k £421.72k £451.80k £474.18k £426.69k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.57m £3.28m £3.67m £3.68m £4.32m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £17 £7 £1 £32 £17
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.64m £3.11m £3.48m £3.58m £4.52m
Gwariant - Ar godi arian £408.64k £409.31k £430.00k £450.08k £390.31k
Gwariant - Llywodraethu £24.91k £25.60k £31.87k £39.12k £71.58k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £117.10k £0 £0 £0 £0