MULBERRY SCHOOL (TOWER HAMLETS) TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education related
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 25 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 28 Mai 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Louise Barrow | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|||||
Mark Traynor | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
MUJIBUR RAHMAN | Ymddiriedolwr | 01 February 1999 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/03/2020 | 25/03/2021 | 25/03/2022 | 25/03/2023 | 25/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62 | £32 | £0 | £231 | £1.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 25 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Mawrth 2023 | 17 Rhagfyr 2024 | 327 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 25 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1ST FEBRUARY 1999, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 18TH MAY 1999
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF PUPILS ATTENDING MULBERRY SCHOOL FOR GIRLS BY BY IMPLEMENTING AND ENHANCING THE EDUCATIONAL PROVISION OF THE SCHOOL THEREBY ASSISTING THE DELIVERY OF THE CURRICULUM AT THE SCHOOL PARTICULARLY IN SUBJECTS SUCH AS SPORTS AND THE ARTS THROUGH PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF ITEMS, FACILITIES AND EQUIPMENT AT THE SCHOOL AND THROUGH SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE PROVIDED THAT IN SO DOING THE TRUSTEES SHALL NOT RELIEVE THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY OR ANY OTHER STATUTORY BODY OF ITS STATUTORY OBLIGATIONS.
Maes buddion
TOWER HAMLETS AND AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mulberry School for Girls
Mulberry School
Richard Street
LONDON
E1 2JP
- Ffôn:
- 02077906327
- E-bost:
- spatni@mulberryschoolstrust.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window