STREET LEVEL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1 Assist young people 2 Advancement of Christain faith and Education 3 Relief of persons who are in condition of need
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hackney
Llywodraethu
- 17 Mai 2000: Cofrestrwyd
- STREET LEVEL (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev GRAHAM HUNTER | Cadeirydd | 13 April 2015 |
|
|||||
Ian Nelthorpe | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|||||
Andrew Large | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5 | £0 | £5.01k | £11.32k | £7.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.83k | £0 | £0 | £16.01k | £10.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 192 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 192 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 558 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 558 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 923 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 923 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1288 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1288 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1653 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1653 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 13TH APRIL 2000
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ASSIST YOUNG PEOPLE THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID YOUNG PEOPLE (B) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN PARTICULAR AMONGST YOUNG PEOPLE IN CONJUNCTION WITH LOCAL CHURCHES BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR CHRISTIAN YOUTH WORK AND SUCH OTHER MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT (C) THE ADVANCEMENT OF CHRISTIAN EDUCATION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A CHRISTIAN RESOURCE CENTRE AND TRAINING FOR CHURCH WORKERS AND LEADERS (D) THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF SHELTER, FOOD AND ASSISTANCE FOR HOMELESS PEOPLE AND REFUGEES.
Maes buddion
PRIMARILY THE HOXTON AND SHOREDITCH AREAS OF THE LONDON BOROUGH OF HACKNEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Johns Church
85 Pitfield Street
LONDON
N1 6NP
- Ffôn:
- 02077399302
- E-bost:
- info@streetlevel.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window