ymddiriedolwyr CHEETAH CONSERVATION FUND - UK
Rhif yr elusen: 1079874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Phillips | Cadeirydd | 21 September 2021 |
|
|||||
Ahson Toru | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|||||
Julia Wall-Clarke | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|||||
Katie-Ann Clements | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|||||
Laurence Morgan | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||
Giles Clark | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|||||
Dr Jane Galton | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.