ymddiriedolwyr SURREY HISTORY TRUST
Rhif yr elusen: 1076586
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR DAVID TAYLOR MA, FSA | Cadeirydd | 27 January 2012 |
|
|||||
PROF. JANE ELIZABETH HAMLET | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
SUSAN MARY TOMBS | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Dr Edward Madigan | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Lavinia Caroline Sealy | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
JAMES LAWRENCE ALLEN | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|||||
JOHN PATRICK MICHAEL HUGH EVELYN | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|||||
Michael More-Molyneux | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR FRANCIS CHRISTOPHER ROWLAND ROBINSON CBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JAMES DOUGLAS MOIR ROBERTSON CBE DL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.