THE WARMINSTER ATHENAEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity has roots back to 1850, with the current trust created in September 2000 by merging the Athenaeum Trust and the Bleeck Memorial Hall charities. The Trust serves residents of Warminster and the surrounding areas in the provision of Education, Community Support and Entertainment, for both residents and visitors to the town.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wiltshire
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2001: Cofrestrwyd
- ATHENAEUM ARTS CENTRE WARMINSTER WILTSHIRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Ellis | Cadeirydd | 09 October 2023 |
|
|
||||
Stephen Jeffries | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Jack Cray | Ymddiriedolwr | 09 August 2024 |
|
|
||||
Duncan Page | Ymddiriedolwr | 09 August 2024 |
|
|
||||
Philip John Keeble | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Jennifer Arthur | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Susi Tenty | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Simon Benedict James | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|||||
Jack Jones | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|||||
Joanna Ellis | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Anthony Jackson | Ymddiriedolwr | 06 November 2015 |
|
|
||||
ANDREW FROSTICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.21k | £119.65k | £106.40k | £40.01k | £63.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.87k | £124.77k | £89.56k | £47.72k | £61.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.50k | £12.00k | £50.00k | £5.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 26 Mehefin 2020 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 26 Mehefin 2020 | 26 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSION DATED 14 SEPTEMBER 2000 as amended on 06 Oct 2017 as amended on 07 Sept 2024 as amended on 02 Nov 2024 as amended on 12 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE EDUCATION AMONG THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT; AND (B) IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY PROVISION AND MAINTENANCE OF A CENTRE FOR THE COMMUNITY FOR USE BY THE INHABITANTS, INCLUDING USE FOR: (I) MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND (II) OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION; AND (C) TO FURTHER ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
WARMINSTER AND SURROUNDING NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Athenaeum Centre
18-20 High Street
WARMINSTER
Wiltshire
BA12 9AE
- Ffôn:
- 01985 213891
- E-bost:
- secretary@theath.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window