Hanes ariannol COMMUNITY AWARENESS PROGRAMME

Rhif yr elusen: 1076401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £176.37k £99.46k £140.04k £172.37k £135.52k
Cyfanswm gwariant £142.00k £141.26k £173.85k £165.96k £144.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £35.00k £10.80k £23.26k N/A N/A