Hanes ariannol BENCH OUTREACH

Rhif yr elusen: 1077933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £475.16k £668.46k £629.26k £524.90k £554.30k
Cyfanswm gwariant £424.24k £528.50k £668.87k £707.31k £587.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £57.81k £222.81k £232.69k £200.00k £162.25k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £67.89k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £335.82k £296.77k £291.89k £372.99k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £332.05k £331.89k £230.80k £180.51k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £589 £606 £2.21k £800
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £528.27k £668.61k £706.71k £587.53k
Gwariant - Ar godi arian N/A £230 £257 £604 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £1.50k £1.50k £6.08k £6.36k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0