Hanes ariannol LEEDS TEACHING HOSPITALS CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1075308
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.76m | £6.76m | £4.94m | £6.66m | £5.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.67m | £4.73m | £6.66m | £6.89m | £4.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.45m | £4.37m | £2.48m | £4.27m | £2.61m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £821.37k | £909.36k | £836.47k | £733.74k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £195.62k | £140.63k | £175.00k | £117.43k | £970.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.24m | £1.29m | £1.36m | £1.45m | £1.58m | |
|
Incwm - Arall | £53.91k | £53.39k | £79.23k | £86.01k | £81.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £316.38k | £1.58m | £1.04m | £2.58m | £1.15m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.00m | £3.93m | £5.84m | £6.12m | £4.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £631.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £83.71k | £96.61k | £119.95k | £129.60k | £127.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.34m | £1.37m | £3.13m | £3.61m | £3.96m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £159.25k | £170.39k | £195.38k | £211.45k | £194.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.