SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Save the Children works in around 120 countries to deliver immediate and lasting change to children's lives. We program across all contexts to ensure all children survive, learn and are protected. Save the Children International and 29 member organisations make up Save the Children Association. Together in 2015 we reached 62 million children directly through our and our partners' work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,216,342,610
Roddion a chymynroddion | £1.20bn | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £9.74m | |
Arall | £2.86m |
Cyfanswm gwariant:
£1,222,576,350
Codi arian | £1.50m | |
Weithgareddau elusennol | £1.22bn | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,614,158 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.50m | |
Gwariant elusennol | £1.22bn |
Pobl

19548 Gweithwyr
17 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 197 |
£70k i £80k | 139 |
£80k i £90k | 94 |
£90k i £100k | 42 |
£100k i £110k | 21 |
£110k i £120k | 15 |
£120k i £130k | 8 |
£130k i £140k | 10 |
£140k i £150k | 10 |
£150k i £200k | 13 |
£200k i £250k | 2 |
£250k i £300k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- Affganistan
- Bangladesh
- Bhwtan
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Burkina Faso
- Byrma
- Cambodia
- Cenia
- Colombia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- De Affrica
- Ecwador
- El Salvador
- Ethiopia
- Feneswela
- Fiet-nam
- Georgia
- Guatemala
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Thai
- Haiti
- Iorddonen
- Irac
- Laos
- Libanus
- Liberia
- Malawi
- Mali
- Mosambic
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Panama
- Periw
- Rwanda
- Senegal
- Serbia
- Sierra Leone
- Singapore
- Somalia
- Sri Lanka
- Syria
- Tanzania
- Tiriogaethau Palesteina
- Tsieina
- Tunisia
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Yemen
- Yr Aifft
- Y Swdan
- Y Swistir
- Y Traeth Ifori
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1077542 THE INNER WHEEL CLUB OF HERNE BAY BENEVOLENT FUND
- 30 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
- THE INTERNATIONAL SAVE THE CHILDREN ALLIANCE CHARITY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Jean Ahrendts | Cadeirydd | 05 January 2021 |
|
|
||||
Joon Oh | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Dr Tsitsi Chawatama-Kwambana | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Dr Raffaele Salinari | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
WINNIE MPANJU-SHUMBUSHO | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
Abhishek Agrawal | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
Richard Thomas George WINTER | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|||||
Anne Gates | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Dr Lars Johan Heikensten | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Morolake Akinkugbe | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Teresa Mbagaya | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Larry Kamener | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Deepak Kapoor | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Jon Karleiv Andreas Lomoy | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Margaret Ann McGetrick | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Roy Leonard Caple Hernandez | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Bradley Chapman Irwin | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £900.33m | £876.47m | £988.00m | £1.31bn | £1.22bn | |
|
Cyfanswm gwariant | £903.17m | £860.42m | £956.39m | £1.24bn | £1.22bn | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £770.41k | £2.61m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £897.34m | £873.21m | £986.80m | £1.30bn | £1.20bn | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.28m | £770.26k | £492.58k | £3.17m | £9.74m | |
|
Incwm - Arall | £713.02k | £2.49m | £710.16k | £3.07m | £2.86m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £900.30m | £860.27m | £955.92m | £1.24bn | £1.22bn | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.87m | £148.12k | £466.94k | £961.87k | £1.50m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.50m | £4.40m | £3.55m | £5.36m | £5.19m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £170.22m | £177.76m | £195.42m | £268.04m | £263.28m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £12.44m | £17.23m | £19.74m | £24.26m | £25.90m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £265.61m | £287.90m | £325.35m | £452.90m | £396.12m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £225.16m | £237.44m | £246.86m | £298.97m | £256.59m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Tachwedd 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Tachwedd 2024 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/03/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/07/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/01/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/06/2010 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12/03/2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS (THE “OBJECTS”) OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1.1 - TO PROMOTE THE HUMAN RIGHTS OF CHILDREN (AS DEFINED IN ARTICLE 4.2); 1.2 - TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY, FINANCIAL HARDSHIP AND SUFFERING OF CHILDREN; 1.3 - TO PRESERVE LIFE, AND PROMOTE THE HEALTH AND WELFARE, OF CHILDREN INCLUDING BY PROTECTING CHILDREN WHO HAVE SUFFERED HARM OR WHOSE LIVES AND SECURITY ARE AT RISK; 1.4 - TO ADVANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN; AND 1.5 - TO PROMOTE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF CHARITIES WHO ARE MEMBERS OF SAVE THE CHILDREN, THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, CO-ORDINATION, EDUCATION AND TRAINING, IN ALL CASES WORKING ANYWHERE IN THE WORLD. 2 - IN THESE OBJECTS THE “HUMAN RIGHTS” OF CHILDREN MEANS ANY OR ALL OF THOSE RIGHTS AND FREEDOMS AS DEFINED IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD, INCLUDING THE RIGHTS TO SURVIVAL, PROTECTION, DEVELOPMENT AND PARTICIPATION, AND WILL BE PROMOTED IN PARTICULAR BY: 2.1 - ADVANCING UNDERSTANDING AND RAISING AWARENESS ABOUT THE HUMAN RIGHTS OF CHILDREN; 2.2 - ENABLING CHILDREN TO ACHIEVE THEIR HUMAN RIGHTS; 2.3 - INTERNATIONAL ADVOCACY OF THE HUMAN RIGHTS OF CHILDREN; 2.4 - PROMOTING RESPECT FOR THE HUMAN RIGHTS OF CHILDREN; AND 2.5 - CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW IN SO FAR AS IT APPLIES TO CHILDREN.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Save the Children
St. Vincent House
30 Orange Street
London
WC2H 7HH
- Ffôn:
- 02032720300
- E-bost:
- info@savethechildren.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window