Hanes ariannol St. Paul's Steiner School
Rhif yr elusen: 1076454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.46m | £1.61m | £1.65m | £1.72m | £1.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.56m | £1.61m | £1.65m | £1.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £56.10k | £44.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.83k | £56.60k | £50.90k | £12.63k | £22.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.51k | £13.02k | £5.75k | £12.17k | £26.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.44m | £1.54m | £1.59m | £1.70m | £1.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.47k | £1.18k | £285 | £336 | £4.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.58m | £1.56m | £1.61m | £1.64m | £1.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.38k | £2.38k | £1.77k | £8.29k | £16.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.83k | £9.62k | £8.00k | £6.34k | £6.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.