ABINGTON COMMUNITY OUT OF SCHOOL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides a home from home environment delivering daily care, recreation and education for children outside school hours via a breakfast club and 3 hours after regular school hours to children from the age of 2.5 - 14 years. A holiday club supports provision is also in operation. Children are attend from the local Primary School and surrounding villages.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 03 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
- GAPS (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Kirk | Cadeirydd | 08 April 2021 |
|
|||||
Gabriella Hope | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|||||
Katherine Russell | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|||||
Sarah Jarvis-Dott | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Kirsty Badcock | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||
LOUISE WOOLCOTT | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.32k | £81.66k | £105.31k | £88.18k | £45.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.51k | £96.28k | £102.25k | £102.76k | £45.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.30k | N/A | N/A | £3.57k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £32.51k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 17 DEC 2021
Gwrthrychau elusennol
THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL ARE TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS AND BY: (A) OFFERING APPROPRIATE PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES, FAMILY LEARNING AND EXTENDED HOURS GROUPS, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OR ABILITY; (B) ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN THE LOCAL AREAS; (C) INSTIGATING AND ADHERING TO AND FURTHERING THE AIMS AND OBJECTS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ANNEXE
Great Abington Primary School
68 High Street
Great Abington
CAMBRIDGE
CB21 6AE
- Ffôn:
- 01223 894246
- E-bost:
- gapsoosc@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window