ymddiriedolwyr THE ROYAL SCOTTISH COUNTRY DANCE SOCIETY (BIRMINGHAM)
Rhif yr elusen: 1076229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Marsh Good | Cadeirydd | 23 May 2023 |
|
|||||
Beth Threlfall-Rogers | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
RICHARD FRANCIS | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Sally McGurn | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Lam Chin Tan | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Pak-Ching Tan | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Eileen Grady | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
John Henry Wilkinson | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Fiona Mary Thomson | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
PAUL ROBIN LINDLEY | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.