BLUEBELL WOOD CHILDREN'S HOSPICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To care for and support children with life limiting and life threatening conditions and their families, resident in South Yorkshire, some parts of North Lincolnshire, North East Derbyshire and North Nottinghamshire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£4,228,000
Roddion a chymynroddion | £2.84m | |
Weithgareddau elusennol | £1.19m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £170.00k | |
Arall | £32.00k |
Cyfanswm gwariant:
£4,893,000
Codi arian | £1.70m | |
Weithgareddau elusennol | £3.19m | |
Arall | £0 |
£208,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,188,000 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.70m | |
Gwariant elusennol | £3.19m |
Pobl

104 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
243 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Gogledd Swydd Lincoln
- Rotherham
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- BLUEBELL WOOD (Enw gwaith)
- BLUEBELL WOOD CHILDRENS HOSPICE (Enw gwaith)
- THE RICHARD FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Didlock | Cadeirydd | 17 January 2023 |
|
|
||||
Jim Cooper | Ymddiriedolwr | 02 January 2025 |
|
|
||||
Catherine Winfield | Ymddiriedolwr | 02 January 2025 |
|
|
||||
Richard Simpson | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Rachael Kinder | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|
||||
Rebecca Chapman | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Louise Beaumont | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Dr Ramani David Thomas | Ymddiriedolwr | 05 May 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.01m | £5.74m | £4.12m | £4.39m | £4.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.04m | £4.53m | £4.35m | £4.36m | £4.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £281.31k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £573.00k | £707.00k | £541.00k | £999.97k | £1.19m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.39m | £3.17m | £1.83m | £2.93m | £2.84m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.54m | £99.00k | £195.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £853.77k | £1.26m | £600.00k | £1.29m | £1.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £142.00k | £139.00k | £128.00k | £156.00k | £170.00k | |
|
Incwm - Arall | £89.00k | £1.08m | £1.36m | £13.00k | £32.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £768.01k | £2.34m | £1.44m | £1.02m | £631.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.41m | £2.45m | £2.37m | £2.88m | £3.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.63m | £1.58m | £1.72m | £1.48m | £1.70m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £97.00k | £52.00k | £53.00k | £89.00k | £31.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £30.00k | £37.00k | £44.00k | £42.00k | £40.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £493.00k | £263.00k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.29m | £4.10m | £3.94m | £3.71m | £3.58m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.42m | £6.17m | £6.01m | £5.91m | £6.16m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.33m | £2.81m | £2.77m | £2.67m | £2.11m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £421.20k | £505.00k | £342.00k | £363.00k | £382.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
15 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/07/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/03/2006 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23/09/2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF SICKNESS AND SUFFERING IN SUCH WAYS AS THE FOUNDATION SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT, AND IN PARTICULAR IN THE MIDLANDS AND NORTH OF ENGLAND AND ADJACENT AREAS AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY WHETHER GEOGRAPHICAL OR OTHERWISE OF SUCH OBJECT): 1) BY ESTABLISHING, MAINTAINING AND CONDUCTING RESIDENTIAL NURSING AND CONVALESCENT HOMES FOR THE RECEPTION AND CARE OF YOUNG PERSONS OF EITHER SEX AND WHETHER OR NOT A MEMBER OF THE FOUNDATION (WITHOUT REGARD TO RACE OR CREED) WHO ARE SUFFERING FROM ANY CHRONIC OR TERMINAL ILLNESS OR FROM ANY OTHER PHYSICAL OR MENTAL INFIRMITY, DISABILITY OR DISEASE AND FOR THE RECEPTION AND CARE OF THE MEMBERS AND THE FAMILY OF SUCH PERSONS WHETHER ADULT OR OTHERWISE, AND SO THAT ANY SUCH HOME MAY BE RESTRICTED TO PATIENTS (AND THE FAMILIES OF PATIENTS) OF UNDER A CERTAIN AGE LIMIT OR OF ONE SEX ONLY OR (WHETHER OR NOT SO RESTRICTED AS AFORESAID) TO PATIENTS SUFFERING FROM ANY PARTICULAR TYPE OR TYPES OF ILLNESS, DISABILITY, DISEASE OR INFIRMITY, AND BY PROVIDING MEDICAL OR OTHER TREATMENT OR ATTENTION FOR ANY SUCH PERSONS AND THEIR FAMILIES AS AFORESAID IN THEIR OWN HOMES; 2) BY CONDUCTING OR PROMOTING OR ENCOURAGING RESEARCH INTO THE CARE AND TREATMENT OF PERSONS SUFFERING FROM ANY SUCH ILLNESS, DISABILITY, DISEASE OR INFIRMITY AS AFORESAID AND PARTICULARLY INTO THE CARE AND TREATMENT OF PERSONS SUFFERING FROM TERMINAL ILLNESS AND THE CARE OF THE FAMILIES OF SUCH PERSONS AND BY PROVIDING FOR THE DISSEMINATION OF THE RESULTS OF SUCH RESEARCH; 3)BY PROMOTING OR ENCOURAGING OR ASSISTING IN THE TEACHING OR TRAINING OF DOCTORS, NURSES, PHYSIOTHERAPISTS, ADMINISTRATORS, SOCIAL WORKERS AND OTHER PERSONS ENGAGED IN ANY BRANCH OF MEDICINE, SURGERY, NURSING OR ALLIED SERVICES; 4) BY PROMOTING OR ENCOURAGING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF COUNSELLING OR SUPPORT SERVICES FOR ANY YOUNG PERSONS RESIDENT, (OR FOR FAMILIES OF SUCH PERSONS OR OTHERWISE) OR ASSOCIATED IN ANY WAY WITH ANY SUCH HOME OR HOMES AS AFORESAID.
Maes buddion
IN THE MIDLANDS AND NORTH OF ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BLUEBELL WOOD CHILDRENS HOSPICE
CRAMFIT ROAD
NORTH ANSTON
SHEFFIELD
S25 4AJ
- Ffôn:
- 01909517360
- E-bost:
- info@bluebellwood.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window